Тематические подборки
Егор Афанасьевич Борисов – государственный и политический деятель Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации. Доктор экономических наук.
Родился 15 августа 1954 года в селе Чурапча Якутской АССР. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик».
С 1971 по 1991 г. – слесарь-ремонтник, заведующий мастерскими, управляющий Чурапчинского районного объединения "Сельхозтехника", первый заместитель начальника Чурапчинского районного управления сельского хозяйства, второй секретарь Чурапчинского райкома КПСС, председатель Чурапчинского районного совета народных депутатов;
1991-1992 гг. – заместитель министра сельского хозяйства республики;
1992-1998 гг. – заместитель, первый заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия);
1998-2000 гг. – министр сельского хозяйства и заготовок РС (Я);
1997-2002 гг. – директор Якутского НИИ сельского хозяйства;
2002-2003 гг. – первый заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия);
С 2003 по июнь 2010 г. – председатель Правительства Республики Саха (Якутия);
С 31 мая по 17 июня 2010 г. – временно исполняющий обязанности Президента Республики Саха (Якутия);
С 17 июня 2010 по 24 апреля 2014 г. – Президент Республики Саха (Якутия);
С 24 апреля по 27 сентября 2014 г. – временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия);
С 27 сентября 2014 по 28 мая 2018 г. – Глава Республики Саха (Якутия);
С 28 сентября 2018 г. – Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия).
Родился 15 августа 1954 года в селе Чурапча Якутской АССР. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик».
С 1971 по 1991 г. – слесарь-ремонтник, заведующий мастерскими, управляющий Чурапчинского районного объединения "Сельхозтехника", первый заместитель начальника Чурапчинского районного управления сельского хозяйства, второй секретарь Чурапчинского райкома КПСС, председатель Чурапчинского районного совета народных депутатов;
1991-1992 гг. – заместитель министра сельского хозяйства республики;
1992-1998 гг. – заместитель, первый заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия);
1998-2000 гг. – министр сельского хозяйства и заготовок РС (Я);
1997-2002 гг. – директор Якутского НИИ сельского хозяйства;
2002-2003 гг. – первый заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия);
С 2003 по июнь 2010 г. – председатель Правительства Республики Саха (Якутия);
С 31 мая по 17 июня 2010 г. – временно исполняющий обязанности Президента Республики Саха (Якутия);
С 17 июня 2010 по 24 апреля 2014 г. – Президент Республики Саха (Якутия);
С 24 апреля по 27 сентября 2014 г. – временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия);
С 27 сентября 2014 по 28 мая 2018 г. – Глава Республики Саха (Якутия);
С 28 сентября 2018 г. – Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия).
Издания подборки 1 - 2 из 2
Издательство: Администрация Президента и Правительства РС(Я)
Год выпуска: 2009
Количество страниц: 308 с.
Подборки
- Ойуунускай Былатыан (Ойунский Платон) - Слепцов Платон Алексеевич > Общественно-политическая и научная деятельность,
- Борисов Егор Афанасьевич > Литература о деятельности Е.А. Борисова,
- От Якутской АССР до Республики Саха (Якутия) > Становление республики,
- 27 сентября - День государственности РС (Я) > Становление республики,
- Винокуров Илья Егорович > О жизни и деятельности И. Е. Винокурова,
- Республика Саха (Якутия): пути великих свершений > Становление республики,
- Барахов Исидор Никифорович > О жизни и деятельности И. Н. Барахова,
- Аммосов Максим Кирович > Аммосов и Якутия,
- К 100-летию ЯАССР: Совет народных комиссаров – Правительство > Правительство: от истоков к современности,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Аржаков Степан Максимович,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Аммосов Максим Кирович,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Андреев Ананий Кононович,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Барахов Исидор Никифорович,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Борисов Егор Афанасьевич,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Борисов Семен Захарович,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Бубякин Николай Васильевич,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Васильев Роман Гаврильевич,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Винокуров Иван Николаевич,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Винокуров Илья Егорович,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Данчикова Галина Иннокентьевна,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Власов Василий Михайлович,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Еремеев Алексей Ильич,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Иванов Семен Александрович,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Илларионов Афанасий Петрович,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Кайдышев Юрий Васильевич,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Кучеров Василий Максимович,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Леликов Алексей Емельянович,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Маркин Сергей Николаевич,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Муратов Владимир Алексеевич,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Назаров Семен Николаевич,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Николаев Айсен Сергеевич,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Петров Иван Иванович,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Фаткулов Нургали Гизетович,
- Наумов Дмитрий Федосеевич > Литература о Д. Ф. Наумове,
- Аржаков Степан Максимович > О жизни и деятельности,
- Общественные науки. Образование,
- Краеведение. Археология. География. Биографии. История,
- ШКОЛА > Педагогу > Преподавание дисциплин > Справочный материал,
- ШКОЛА > Педагогу > Преподавание дисциплин > История > История Якутии > Якутия с 1917 - 1940 гг,
- ШКОЛА > Педагогу > Преподавание дисциплин > История > История Якутии > Якутия в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг,
- ШКОЛА > Педагогу > Преподавание дисциплин > История > История Якутии > Якутия во второй половине 20 века,
- ШКОЛА > Педагогу > Преподавание дисциплин > История > История Якутии > Якутия современная,
- Школа 2 > Предметные подборки > История > История Якутии > Якутия во 2-й половине XX - XXI вв..
Данное издание посвящено деятельности исполнительной власти Якутии - от Совета народных комиссаров ЯАССР до Правительства Республики Саха (Якутия) - с 1922 по 2008 годы. Впервые в книге обобщены основные факты и события исторического характера и современного периода деятельности правительства в контексте этапов развития республики
Автор:
Издательство: Администрация Президента и Правительства РС (Я)
Год выпуска: 2011
Количество страниц: 60 с.
Подборки
- Николаев Михаил Ефимович > Литература о жизни и деятельности М.Е. Николаева,
- Борисов Егор Афанасьевич > Литература о деятельности Е.А. Борисова,
- Мучин Матвей Васильевич,
- Штыров Вячеслав Анатольевич > Литература о деятельности В.А. Штырова,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Борисов Егор Афанасьевич,
- К 100-летию ЯАССР: Совет народных комиссаров – Правительство > Правительство Республики Саха (Якутия). Современный период.,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Николаев Михаил Ефимович,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Штыров Вячеслав Анатольевич,
- Общественные науки. Образование,
- Краеведение. Археология. География. Биографии. История.
В брошюре кратко излагается предыстория и создание института президентства в Республике Саха (Якутия) и фрагментарно описывается в основном деятельность первого президента Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаева, заложившего основы выхода на большую политическую арену последующих президентов Республики Саха (Якутия) В. А. Штырова и Е. А. Борисова